| | | | | | | | |
| ASOCIACION DE EXPORTADORES -ADEX |
| |
| | | Av. Javier Prado Este Nº 2875 - Lima 41 Lima 41 618-3333 618-3341 legal@adexperu.org.pe http://adexperu.org.pe/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | ALCALDE CANEPA, Julio Arturo Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4098 | Habilit.: 29/04/2015 | | | |
| >> | | CAHUANTICO YUPANQUI, Mauro Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4622 | Habilit.: 18/05/2018 | Cese: 22/06/2021 | ALADI CR/di 5156 | |
| >> | | CALLUPE MARTEL, Arturo Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4622 | Habilit.: 18/05/2018 | | | |
| >> | | ESPINOZA MUÑANTE, Norma Maribel Actualiza registro de firma, vigente a partir de 02/05/2018 (ALADI/CR/di 4618)
| ALADI CR/di 2975 | Habilit.: 30/07/2009 | Cese: 06/02/2019 | ALADI CR/di 4753 | |
| >> | | ESTRELLA BALDEÓN, Antony Brayan
| ALADI CR/di 5195 | Habilit.: 02/10/2021 | | | |
| >> | | GUZMAN COLQUE, Patricia Roxana
| ALADI CR/di 5156 | Habilit.: 22/06/2021 | | | |
| >> | | LOPEZ BENITES, Jaminton
| ALADI CR/di 5488 | Habilit.: 14/07/2023 | | | |
| >> | | NARVAJA CASTAÑEDA, Daysi Jazmin
| ALADI CR/di 5596 | Habilit.: 05/04/2024 | | | |
| >> | | QUEVEDO FLORES, José Absalón Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890))
| ALADI CR/di 3501 | Habilit.: 23/02/2012 | Cese: 07/08/2021 | ALADI CR/di 5177 | |
| >> | | RAMOS AYALA, Karen Karina Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 2743 | Habilit.: 23/08/2008 | Cese: 15/10/2021 | ALADI CR/di 5199 | |
| >> | | RIOS VELA, Luis Fernando Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3501 | Habilit.: 23/02/2012 | Cese: 03/03/2020 | ALADI CR/di 4958 | |
| >> | | SANCHEZ BARTUREN, Xiomara Dayanny
| ALADI CR/di 5432 | Habilit.: 24/03/2023 | | | |
| >> | | TORRES HUERTAS, Solange Stephanie
| ALADI CR/di 5432 | Habilit.: 24/03/2023 | | | |
| CÁMARA CHINCHANA DE COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO, SERVICIO Y AGRICULTURA |
| |
| | | Av Luis Massaro N° 586 (ex PILPA) Ica 056-268417 Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | ARMAS ROMERO, Jeff Jossimar Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4126 | Habilit.: 24/06/2015 | | | |
| >> | | CELIS NAPA, Luis Enrique
| ALADI CR/di 5501 | Habilit.: 29/08/2023 | Cese: 15/03/2024 | ALADI CR/di 5589 | |
| >> | | MORALES SOTO, Nancy Teresa Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4583 | Habilit.: 09/02/2018 | Cese: 11/07/2023 | ALADI CR/DI 5487 | |
| | | MOREYRA ZUÑIGA, Alvaro Moises
| ALADI CR/di 5528 | Habilit.: 14/11/2023 | Cese: 29/08/2024 | ALADI CR/di 5653 | |
| >> | | PADILLA QUINTANA, Marihel Stephany
| ALADI CR/di 4583 | Habilit.: 09/02/2018 | Cese: 26/03/2019 | ALADI CR/di 4777 | |
| >> | | ROMANO SARAVIA, Víctor Manuel Actualiza registro de firma, vigente a partir de 24/04/2014 (CR/di 3882)
| ALADI CR/di 2594 | Habilit.: 30/11/2007 | Cese: 01/11/2019 | ALADI CR/di 4890 | |
| CAMARA DE COMERCIO DE LIMA |
| |
| | | Av. Gregorio Escobedo No.398 - Lima 11. Página Web: www.camaralima.org.pe/corigen/certificados.html 463-3434 261-4400 463-2820 / 463-3686 http://www.camaralima.org.pe/principal Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | CHAVESTA LLONTOP, Esmeralda Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4097 | Habilit.: 29/04/2015 | | | |
| >> | | DE LA CRUZ AYALA, Evelyn Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4292 | Habilit.: 01/06/2016 | | | |
| >> | | GARAY AGURTO, Margot Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4210 | Habilit.: 28/11/2015 | Cese: 17/02/2024 | ALADI CR/di 5573 | |
| >> | | GUERRA LOZÁN, César
| ALADI CR/di 5313 | Habilit.: 02/06/2022 | | | |
| >> | | LOLI MELGAREJO, Mario Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3352 | Habilit.: 27/05/2011 | | | |
| >> | | LUIS REYES, Santiago Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 2221 | Habilit.: 28/03/2006 | | | |
| >> | | MORA SANTIAGO, Alexandra
| ALADI CR/di 5623 | Habilit.: 23/05/2024 | | | |
| >> | | NÚÑEZ FLORES, Jhan Carlos Actualiza registro de firma, vigente a partir de 02/05/2018 (ALADI/CR/di 4618)
| ALADI CR/di 4064 | Habilit.: 25/02/2015 | Cese: 25/05/2019 | ALADI CR/di 4800 | |
| >> | | ORIHUELA ESPINOZA, Giannina Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3252 | Habilit.: 29/10/2010 | | | |
| >> | | QUISPE FLORES, Gerardo
| ALADI CR/di 5386 | Habilit.: 08/11/2022 | | | |
| >> | | ROJAS HERRERA, Manuel Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 1406 | Habilit.: 30/05/2002 | Cese: 20/11/2020 | ALADI CR/di 5078 | |
| >> | | ROMÁN DAMIÁN, Carlos Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 1976 | Habilit.: 19/03/2005 | | | |
| >> | | TAMARIZ FERNÁNDEZ, Eduardo Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4210 | Habilit.: 28/11/2015 | | | |
| >> | | TEJADA FLORES, María del Pilar
| ALADI CR/di 5630 | Habilit.: 07/06/2024 | | | |
| CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA |
| |
| | | Quezada 104, Yanahuara, Arequipa (054) 380505 253220 http://www.camara-arequipa.org.pe/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | ACOSTA MANRIQUE, Jesús Alejandro
| ALADI CR/di 5626 | Habilit.: 29/05/2024 | | | |
| >> | | CHACON GIL, Franz Rogers Alberto
| ALADI CR/di 5510 | Habilit.: 06/10/2023 | | | |
| >> | | ESPINOZA MUÑANTE, Norma Maribel
| ALADI CR/di 5435 | Habilit.: 04/04/2023 | Cese: 02/03/2024 | ALADI CR/di 5584 | |
| >> | | MARQUEZ HERRERA, Geraldine Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4395 | Habilit.: 16/02/2017 | | | |
| >> | | MOSCOSO ALCÁZAR, Beatriz Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3168 | Habilit.: 05/05/2010 | Cese: 15/10/2022 | ALADI CR/di 5377 | |
| >> | | TEJADA FLORES, María del Pilar
| ALADI CR/di 5362 | Habilit.: 13/09/2022 | Cese: 22/08/2023 | ALADI CR/di 5498 | |
| CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ILO |
| |
| | | URBANIZACION Tupac-Amarú C-22-Ilo Moquegua 51 53 782 912 51 53 782 912 camarailo@perucam.com http://www.camarailo.com
http://www.twitter.com/camarailo
http://www.facebook.com/camarailo Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | CHÁVEZ MANCHEGO, Hugo Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4885 | Habilit.: 24/10/2019 | Cese: 19/04/2022 | ALADI CR/di 5282 | |
| >> | | FERNANDEZ NINA, Nery Rodrigo
| ALADI CR/di 5626 | Habilit.: 29/05/2024 | | | |
| >> | | VIZCARRA FLORES, Sergio Martin Actualiza registro de firma, vigente a partir de 15/05/2014 (CR/di 3898)
| ALADI CR/di 2184 | Habilit.: 07/02/2006 | Cese: 01/11/2019 | ALADI CR/di 4890 | |
| CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LAMBAYEQUE |
| |
| | | Avenida José Balta No.504-506 074-233040 238081 233040 - 238081 Anexos 221 - 231 camara@cclam.org.pe http://www.cclam.org.pe/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | ECHAIZ DOMINGUEZ, Mindy Estefania Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4787 | Habilit.: 23/04/2019 | Cese: 25/03/2021 | ALADI CR/di 5119 | |
| >> | | MERA GOICOCHEA, Juan Carlos Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4795 | Habilit.: 10/05/2019 | Cese: 10/02/2022 | ALADI CR/di 5251 | |
| >> | | PEREZ CORONADO, Marisol Actualiza registro de firma, vigente a partir de 02/05/2018 (ALADI/CR/di 4618)
| ALADI CR/di 3945 | Habilit.: 08/08/2014 | Cese: 21/06/2019 | ALADI CR/di 4813 | |
| >> | | PISCOYA LAZO, Verónica Vanessa
| ALADI CR/di 5595 | Habilit.: 28/03/2024 | | | |
| >> | | SIFUENTES ROJAS, Martha Luz Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3589 | Habilit.: 09/08/2012 | | | |
| CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE AGUAS VERDES Y DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA |
| |
| | | Av. República del Perú No. 331 - Aguas Verdes (072) 565777 lacacypav@yahoo.es Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | CUEVA NEPO, Ruben Alfonso Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 2068 | Habilit.: 24/08/2005 | Cese: 27/01/2021 | ALADI CR/di 5097 | |
| >> | | PÉREZ OYOLA, Verónica Celene Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4237 | Habilit.: 29/01/2016 | | | |
| CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE CAJAMARCA |
| |
| | | Jr Dos de Mayo 359 Cajamarca 076 362450 076362450 http://www.camcajamarca.com.pe/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | ABANTO ALVITES, Fanny Cecilia Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3899 | Habilit.: 15/05/2014 | | | |
| >> | | CENTURIÓN TORRES, Sandra Noemi Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3899 | Habilit.: 15/05/2014 | Cese: 02/04/2020 | ALADI CR/di 4984 | |
| CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD |
| |
| | | Jr. Junin No.454 - TRUJILLO - LA LIBERTAD (5144)-949535539 242888 http://www.camaratru.org.pe Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | AGUILERA RODRIGUEZ, Romina Lisset
| ALADI CR/di 5522 | Habilit.: 04/11/2023 | | | |
| >> | | FERNANDEZ GUTIERREZ, Alejandra Ximena
| ALADI CR/di 5318 | Habilit.: 04/06/2022 | Cese: 10/02/2024 | ALADI CR/di 5565 | |
| >> | | GUTIERREZ ALAYO, Eddy Brando Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4528 | Habilit.: 25/10/2017 | Cese: 11/10/2023 | ALADI CR/di 5515 | |
| | | LÓPEZ AGUIRRE, Stepháne Roberto Andrés
| ALADI CR/di 5645 | Habilit.: 03/08/2024 | | | |
| >> | | TELLO ROJAS, Mariela Patricia
| ALADI CR/di 5099 | Habilit.: 27/01/2021 | Cese: 25/11/2023 | ALADI CR/di 5531 | |
| | | UCEDA SANTA MARIA, Linda Anne Mariette
| ALADI CR/di 5645 | Habilit.: 03/08/2024 | | | |
| >> | | VARILLAS SANTISTEBAN, Ricardo Hernan Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3745 | Habilit.: 31/07/2013 | | | |
| | | ZAVALETA RODRÍGUEZ, juan Diego
| ALADI CR/di 5645 | Habilit.: 03/08/2024 | | | |
| CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCIA DEL SANTA |
| |
| | | Jr. Enrique Palacios No. 536 Chimbote 043 322632/948127722 043-322632 http://camarasanta.com/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | ARDILES SOTELO, Efrain Gilberto Actualiza registro de firma, vigente a partir de 01/11/2019
| ALADI CR/di 4617 | Habilit.: 01/05/2018 | | | |
| CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE PIURA |
| |
| | | Av. Grau 467 2do. Piso REGION GRAU (073)32-1871 33-2609 sgerencia@camcopiura.org.pe http://www.camcopiura.org.pe/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | CRAGG NUÑEZ, Juan R. Ratificado por ALADI/CR/di 816 DE 20/07/98
| ALADI CR/di 1.434 | Habilit.: 20/05/1993 | Cese: 01/11/2019 | ALADI CR/di 4890 | |
| >> | | FLORES AVILA, Amy Clarisa Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3974 | Habilit.: 23/09/2014 | Cese: 10/02/2022 | ALADI CR/di 5252 | |
| >> | | GARCIA FERIA, Jorge Luis Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3882 | Habilit.: 24/04/2014 | | | |
| >> | | MORALES CHUNGA, Christian S.
| ALADI CR/di 4605 | Habilit.: 29/03/2018 | Cese: 22/10/2019 | ALADI CR/di 4882 | |
| >> | | PERICHE CORONADO, Nataly Lucero
| ALADI CR/di 5548 | Habilit.: 12/01/2024 | | | |
| | | PULACHE CORNEJO, Carolyn Elena
| ALADI CR/di 5660 | Habilit.: 07/09/2024 | | | |
| CÁMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE BAGUA-AMAZONAS |
| |
| | | Jr. Rodriguez de Mendoza N° 518 - Jr. 28 de julio 362 - Bagua 041 471736 041-471302 camarabaguac@hotmail.com Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | AREVALO FRIAS, , Yeninson Jurisdicción: Amazonas, Cajamarca y San Martin.
| ALADI CR/di 5127 | Habilit.: 24/04/2021 | | | |
| >> | | RIVERA RAMÍREZ, Lady Esther Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3925 | Habilit.: 15/07/2014 | Cese: 22/01/2021 | ALADI CR/di 5094 | |
| CÁMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAS DE JAÉN |
| |
| | | Av. Mesones Muro km. 14.5 sector Zanja Honda-Jaén Cajamarca 51978760772 camarajaen@hotmail.com Observación :Habilitada a partir del 6 de agosto de 2022 (documento ALADI/CR/di 5349) | | | | | |
| | | Av. Mesones Muro km. 14.5 sector Zanja Honda-Jaén Cajamarca +51978760772 camarajaen@hotmail.com Observación :Habilitada a partir del 6 de agosto de 2022 (ALADI/CR/di 5349) | | | | | |
| >> | | SOBERON PAREDES, Fernando Paul Jurisdicción: Región Cajamarca
| ALADI CR/di 5349 | Habilit.: 06/08/2022 | | | |
| CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y LA PRODUCCION DE PUNO |
| |
| | | Jr. Ayacucho 736, San Antonio (054) 351952 (054) 351952 ccpp@camarapuno.org http://camarapuno.org/portal/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | ZAVALETA VARGAS, Ursula Patricia Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 1430 | Habilit.: 20/07/2002 | | | |
| CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE TACNA |
| |
| | | Alfonso Ugarte No.56 - TACNA 711318 724961 724961 tacna@camaratacna.org http://www.camaratacna.org/web/index.php Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | NUÉ CABALLERO, Silvia Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3650 | Habilit.: 08/12/2012 | | | |
| >> | | VARGAS MAMANI, Carlos Actualiza registro de firma, vigente a partir de 24/04/2014 (CR/di 3882)
| ALADI CR/di 595 | Habilit.: 10/10/1996 | Cese: 01/11/2019 | ALADI CR/di 4890 | |
| CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE AYACUCHO |
| |
| | | Jr. San Martín 432, Ayacucho Ayacucho Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| | | PALOMINO ROBLES, Maria Claudia
| ALADI CR/di 5661 | Habilit.: 07/09/2024 | | | |
| >> | | QUISPE CARRASCO, Denisse Myrella Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4509 | Habilit.: 12/09/2017 | | | |
| >> | | QUISPE DE LA CRUZ, Iver Jhon Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4514 | Habilit.: 21/09/2017 | Cese: 07/08/2021 | ALADI CR/di 5178 | |
| CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA |
| |
| | | Calle Tacna No. 178, Código Postal No. 151 ICA 034-234511 034-234511 info@camaraica.com http://www.camaraica.com/portal/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | CALLA RABANAL, Pedro Enrique Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4699 | Habilit.: 18/10/2018 | Cese: 23/03/2021 | ALADI CR/di 5117 | |
| >> | | CUCHO GARCÍA, María Josefina
| ALADI CR/di 5574 | Habilit.: 22/02/2024 | | | |
| >> | | GARCÍA FERREYRA, Artemio Salvador Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 1318 | Habilit.: 20/10/2001 | Cese: 03/03/2020 | ALADI CR/di 4957 | |
| >> | | SALERNO GARCIA, Rosa Pamela Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3675 | Habilit.: 05/03/2013 | | | |
| CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS, SERVICIOS, TURISMO Y DE LA PRODUCCIÓN DEL CUSCO |
| |
| | | Parque España E-4, Urbanización Santa Mónica Cusco 084-240090 informatica@camaracusco.org http://www.camaracusco.org Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | CACERES CCOTO, Abel Jhunior
| ALADI CR/di 5587 | Habilit.: 12/03/2024 | | | |
| >> | | CARRILLO GUTIÉRREZ, Marco Antonio Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4582 | Habilit.: 09/02/2018 | Cese: 17/12/2020 | ALADI CR/di 5082 | |
| >> | | HINOJOSA FERNÁNDEZ, Milagros Del Carmen Jurisdicción: Cusco
| ALADI CR/di 5378 | Habilit.: 15/10/2022 | Cese: 14/02/2024 | ALADI CR/di 5570 | |
| >> | | TTUPA VALDIVIA, Shirley Jurisdicción: Cusco
| ALADI CR/di 5282 | Habilit.: 19/04/2022 | Cese: 14/03/2023 | ALADI CR/di 5428 | |
| >> | | VÁSQUEZ BUENO, Rocío Jurisdicción: Cusco
| ALADI CR/di 5018 | Habilit.: 23/06/2020 | | | |
| CÁMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE SAN MARTÍN - TARAPOTO |
| |
| | | Jr. Manco Cápac N° 196 - Tarapoto San Martín 042 522872 ccptsm@gmail.com http://www.ccptsm.org Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | RIVERA SAAVEDRA, Maria Esther Actualiza registro de firma, vigente a partir de 01/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4699 | Habilit.: 18/10/2018 | | | |
| >> | | SOLIS CASTRO, Jose Anibal
| ALADI CR/di 4593 | Habilit.: 02/03/2018 | Cese: 14/03/2019 | ALADI CR/di 4772 | |
| CAMARA DE PRODUCCIÓN, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS DE PAITA |
| |
| | | Jr. José de San Martín 130-A 1 piso PIURA 0051 73 213550 0051 73 213550 camaradepaita_02@hotmail.com Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | ABAD TEMOCHE, Sheyla Stefany Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4742 | Habilit.: 04/01/2019 | Cese: 02/01/2020 | ALADI CR/di 4927 | |
| >> | | QUEREVALÚ SILVA, Karina Mercedes
| ALADI CR/di 4977 | Habilit.: 25/03/2020 | | | |
| >> | | REYES VILLARREAL, Jahn Pier Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4470 | Habilit.: 28/06/2017 | | | |
| SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (SNI) |
| |
| | | Calle Los Laureles Nº 365, Lima 27 Lima 616-4444 616-4433 http://www.sni.org.pe/ Observación :Actualiza sello oficial a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890) | | | | | |
| >> | | LLANOS GARCÍA, Juan Carlos Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3388 | Habilit.: 06/08/2011 | | | |
| >> | | MATHEUS ALBITES, Claudia Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 4761 | Habilit.: 27/02/2019 | | | |
| >> | | MORANTE CERVERA, Ramon Ratificado por Nota Nº 7-5-Z/01 de 2/01/03 (ALADI/CR/di 1544)
| ALADI CR/di 1246 | Habilit.: 09/06/2001 | Cese: 01/11/2019 | ALADI CR/di 4890 | |
| >> | | PEREDA OCAÑA, Elsa Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3715 | Habilit.: 04/05/2013 | | | |
| >> | | TTITO SALAS, Iracema
| ALADI CR/di 5267 | Habilit.: 26/02/2022 | | | |
| >> | | VALER CABEZAS, Blanca Cecilia Actualiza registro de firma, vigente a partir de 1/11/2019 (ALADI/CR/di 4890)
| ALADI CR/di 3493 | Habilit.: 08/02/2012 | | | |
| VICE MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR |
| |
| | | Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac - San Isidro Lima 513-6100. http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ Observación :Actualiza sello y datos a partir de 03/04/2014 (CR/di 3876)
| | | | | |